Atlético Sorocaba 2016
MiastoSorocaba
Pełna nazwaClube Atlético Sorocaba
Zdrobnienie Sorocaba
Data założenia1991
Stadion Walter Ribeiro
Kadra Atlético Sorocaba 2016
Bramkarze
Odszedł : 12/01/2017
Data ur. | 14/11/1987 |
Wiek | 28 lat |
Wzrost | 1m90 |
Waga | 80 kg |
Odszedł : 23/01/2017
Data ur. | 04/04/1996 |
Wiek | 20 lat |
Obrońcy
Data ur. | 28/03/1985 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m89 |
Waga | 82 kg |
Odszedł : 20/01/2017
Data ur. | 06/06/1990 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 80 kg |
Data ur. | 02/05/1980 |
Wiek | 36 lat |
Wzrost | 1m74 |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 11/03/1993 |
Wiek | 23 lat |
Odszedł : 18/01/2017
Data ur. | 11/10/1986 |
Wiek | 29 lat |
Wzrost | 1m74 |
Waga | 66 kg |
Pomocnicy
Odszedł : 01/02/2017
Data ur. | 22/04/1992 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m75 |
Waga | 73 kg |
Data ur. | 16/11/1990 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 63 kg |
Odszedł : 01/07/2016
Data ur. | 05/05/1992 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 80 kg |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 09/05/1984 |
Wiek | 32 lat |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 02/08/1992 |
Wiek | 23 lat |
Odszedł : 18/01/2017
Data ur. | 08/01/1993 |
Wiek | 23 lat |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 28/07/1977 |
Wiek | 38 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 70 kg |
Odszedł : 18/07/2016
Data ur. | 01/12/1993 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m87 |
Waga | 80 kg |
Odszedł : 01/09/2016
Data ur. | 14/10/1995 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m70 |
Napastnicy
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 25/01/1992 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m71 |
Waga | 65 kg |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 23/02/1991 |
Wiek | 25 lat |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 27/06/1995 |
Wiek | 21 lat |
Odszedł : 01/01/2017
Data ur. | 26/12/1989 |
Wiek | 26 lat |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/01 | 01/01/2016 | Adan Matheus | SJ-SP | ||
01/01 | 01/01/2016 | Alexandre | CENE | ||
01/01 | 01/01/2016 | Carlão | Agua Santa | ||
01/01 | 01/01/2016 | Cristiano Pereira | Unknown | ||
01/01 | 01/01/2016 | Dinho Souza | Nacional SP | ||
01/01 | 01/01/2016 | Fran | Nacional SP | ||
01/01 | 01/01/2016 | Lucas | São Bento | ||
01/01 | 01/01/2016 | Fernando Pavao | CENE | ||
01/01 | 01/01/2016 | Rafael Tardini | Rio Claro | ||
01/01 | 01/01/2016 | Roger Bissi | Unknown | ||
01/01 | 01/01/2016 | Valmir | Batatais FC | ||
18/01 | 18/01/2016 | Chicão | Itapipoca | ||
22/01 | 22/01/2016 | Rodrigo Lima | Maringá | ||
27/01 | 27/01/2016 | Doni | Icasa | ||
06/02 | 06/02/2016 | Gláuber | Icasa | ||
15/02 | 15/02/2016 | Cristian Santos | Bragantino | ||
Pracownicy przychodzący | |||||
01/01 | 01/01/2016 | M. Frigério | São Paulo W | Trener |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/01 | 01/01/2016 | Alex Ferreira | Icasa | ||
01/01 | 01/01/2016 | Thiago Costa | Trem | ||
01/01 | 01/01/2016 | Rafael Tufa | CAV | ||
01/06 | 01/06/2016 | Gláuber | Voltaço | ||
12/06 | 12/06/2016 | Doni | XV Piracicaba | ||
01/07 | 01/07/2016 | Fran | Flamengo SP | ||
18/07 | 18/07/2016 | Cristian Santos | Stumbras | ||
01/09 | 01/09/2016 | Lucas | Lusitano | ||
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/01 | 01/01/2016 | Bonfim | Retired | ||
01/01 | 01/01/2016 | Dezinho | Retired | ||
Pracownicy odchodzący | |||||
13/01 | 13/01/2016 | Tuca Guimarães | Figueirense | Trener | |
01/07 | 01/07/2016 | M. Frigério | Unknown | Trener |
Komentarze